Vorsitzende/r |
Thomas Jerchel | | Vorsitz | Vorsitz | 26.01.2012 | | von 26.01.2012 | |
Ausschussmitglieder |
Kerstin Anhuth | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.04.2014 | 02.05.2016 | von 01.04.2014 bis 02.05.2016 | |
Bernhard Bötel | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.01.2012 | 14.12.2015 | von 26.01.2012 bis 14.12.2015 | |
Ehrhard Dette | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Silke Frerich | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.06.2016 | | von 20.06.2016 | |
Markus Germer | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.01.2012 | | von 26.01.2012 | |
Wolfgang Hentschke | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.01.2012 | | von 26.01.2012 | |
Volker Pasemann | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.01.2012 | | von 26.01.2012 | |
Dietmar Wessel | | Ausschußmitglied | Ausschußmitglied | 26.01.2012 | | von 26.01.2012 | |
nichtstimmberechtigte Mitglieder |
Isabell Bürgel | Schulausschuss | Schulausschuss nichtstimmberechtigte Mitglieder | nichtstimmberechtigte Mitglieder | 26.01.2012 | | von 26.01.2012 | |
Uwe Henze | | nichtstimmberechtigte Mitglieder | nichtstimmberechtigte Mitglieder | 14.12.2015 | | von 14.12.2015 | |
Sabine Trautmann | | nichtstimmberechtigte Mitglieder | nichtstimmberechtigte Mitglieder | 26.01.2012 | | von 26.01.2012 | |
von der Verwaltung |
Marc Lohmann | | Verwaltung | Verwaltung | 01.01.2015 | | von 01.01.2015 | Gemeindedirektor | Gemeindedirektor |
Dirk Hasselmann | | Verwaltung | Verwaltung | 26.01.2012 | 10.10.2014 | von 26.01.2012 bis 10.10.2014 | Gemeindedirektor | Gemeindedirektor |
Katrin Scholtysik | | Verwaltung | Verwaltung | 26.01.2012 | | von 26.01.2012 | stellv. Gemeindedirektorin und Protokollführerin | stellv. Gemeindedirektorin und Protokollführerin |